ELENCO DEI PREFETTI DELLA PROVINCIA DI LODI
1. SORGE LODOVICI Annamaria
novembre 1995 - 3 dicembre 1996
2. GORGOGLIONE Domenico
21 aprile 1997 - 2 dicembre 2001
3. AVELLONE Francesco
3 dicembre 2001 - 27 luglio 2003
4. FREDIANI Nicoletta
28 luglio 2003 - 11 gennaio 2005
5. IZZO Nicola
12 gennaio 2005 - 27 luglio 2005
6. DE STEFANO Francesco
28 luglio 2005 - 11 marzo 2008
7. STRANO Giuseppa, detta Peg
7 aprile 2008 - 28 agosto 2011
8. PIANTEDOSI Matteo
29 agosto 2011 - 9 gennaio 2012
9. GIOFFRE' Pasquale
10 gennaio 2012 - 29 dicembre 2013
10. CORONA Antonio
30 dicembre 2013 - 28 giugno 2015
11. PALMISANI Patrizia
29 giugno 2015 - 25 marzo 2019
12. CARDONA Marcello
26 marzo 2019 - 29 dicembre 2020
13. MONTELLA Giuseppe
30 dicembre 2020 - 22 giugno 2022
14. ROCCATAGLIATA Enrico
23 giugno 2022 -